Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF YORK ART GALLERY
Rhif yr elusen: 510659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/3/1979 AS AMENDED 28/2/1992, 24/3/1995, MAY 1998, 29/3/2008 AND 15/3/2012 23/03/1979 AS AMENDED ON 29 MAR 2017 as amended on 27 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
TO LINK TOGETHER ALL FRIENDS OF THE YORK ART GALLERY AND ESTABLISH A CIRCLE OF SUPPORTERS WHO WILL AID IN THE FURTHER DEVELOPMENT OF THE COLLECTION OF THE YORK ART GALLERY BY SUBSCRIPTION, GIFTS, BEQUESTS OR DONATIONS, AND TO SPONSOR ACTIVITIES IN FURTHERANCE OF THE APPRECIATION OF THE FINE ARTS IN YORK AND THE SURROUNDING AREA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
YORK ART GALLERY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.