Hanes ariannol THREE COUNTIES AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 511868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.89m | £6.82m | £1.52m | £3.38m | £6.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.67m | £5.99m | £2.67m | £3.86m | £6.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £456.71k | £287.82k | £10.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £550 | £850.50k | £320.32k | £18.74k | £10.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £288.24k | £298.58k | £76.38k | £453.00k | £153.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.19m | £4.27m | £292.51k | £1.36m | £4.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.16k | £32.43k | £24.13k | £27.23k | £30.97k | |
|
Incwm - Arall | £1.38m | £1.37m | £810.15k | £1.52m | £1.80m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £840.00k | £318.49k | £18.74k | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.50m | £4.74m | £2.06m | £2.10m | £4.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £263.21k | £278.11k | £260.40k | £711.94k | £151.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £76.58k | £86.63k | £76.58k | £70.30k | £76.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £75.63k | £12.50k | £38.50k | £13.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.78k | £7.00k | £6.99k | £7.95k | £8.09k | |
|
Gwariant - Arall | £915.18k | £964.03k | £348.57k | £1.05m | £1.21m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.