ymddiriedolwyr THE BRITISH PARALYMPIC ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 802385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Anthony Webborn | Cadeirydd | 28 February 2017 |
|
|
||||
Stephen John Ingham | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||
Graham Ian Edmunds | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Sally Hancock | Ymddiriedolwr | 11 February 2022 |
|
|
||||
Fred Hargreaves OBE | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Pippa Britton | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Helene Raynsford | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|||||
David Ross | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|||||
CS Officer | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Helen Rowbotham | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Anna Wafula Strike | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Christopher John Brown | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.