ymddiriedolwyr THE UNIVERSITIES AND COLLEGES ADMISSIONS SERVICE
Rhif yr elusen: 1024741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor James Alexander Miller FRSE | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Melody Stephen | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
Simon John Bates | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Patricia Ann Carvalho | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|||||
SHUVO SAHA | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||
Professor Colin Gareth Bailey CBE | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Caroline Hoddinott | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Mark Felix | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Professor Malcolm Press | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Professor Edward William Peck | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.