Hanes ariannol SWINDON CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1061116
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £743.65k | £747.10k | £779.09k | £973.25k | £861.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £700.27k | £784.00k | £740.89k | £768.39k | £894.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £556.41k | £558.18k | £566.62k | £648.73k | £617.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.73k | £49.14k | £61.92k | £47.68k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £42.02k | £38.28k | £33.68k | £289.06k | £234.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.89k | £7.89k | £5.72k | £4.91k | £3.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £684.48k | £694.91k | £735.55k | £676.20k | £618.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.17k | £3.93k | £3.21k | £2.57k | £4.20k | |
|
Incwm - Arall | £2.09k | £2.09k | £935 | £497 | £1.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £683.32k | £766.53k | £733.91k | £747.26k | £864.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.95k | £17.47k | £6.97k | £21.13k | £30.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.09k | £5.05k | £3.17k | £5.20k | £317 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.