ymddiriedolwyr THE BRITISH-GERMAN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 206062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Barnes | Cadeirydd | 11 July 2018 |
|
|
||||
Duncan Johnston | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Maurice Hirt | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||
Andrew Thomas Gilchrist | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
Miriam Thiede | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Dr Sybille Steiner | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Paul Stocker | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.