ymddiriedolwyr THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS
Rhif yr elusen: 206882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher O'Boyle | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Chanaka Wanniarachchi | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Abbey Addison | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Joshua Thomson-Smith | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Chris Chong | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Matthew Garside | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Simon Evans | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Ruth Shilston | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Dr Clive Hickman OBE FREng | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||
Dr Richard Charles Bartlett Judge CEng | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Bridget Mary Eickhoff CEng | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Dr David Nowell CEng | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|||||
Giles Simeon Hartill CEng | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.