Hanes ariannol THE BRITISH EDITORIAL SOCIETY OF BONE AND JOINT SURGERY
Rhif yr elusen: 209299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.45m | £2.59m | £2.57m | £2.48m | £2.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.45m | £2.74m | £2.26m | £2.43m | £2.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £362.53k | £390.75k | £268.50k | £260.79k | £244.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.73m | £1.84m | £1.77m | £1.80m | £1.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £363.06k | £356.90k | £526.23k | £412.70k | £481.91k | |
|
Incwm - Arall | £700 | £3.90k | £6.64k | £14.25k | £9.18k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.33m | £2.65m | £2.16m | £2.32m | £2.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £118.84k | £90.30k | £97.37k | £105.26k | £93.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £70.94k | £44.57k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.65k | £15.16k | £47.54k | £58.46k | £56.33k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.