Dogfen lywodraethu THE BRITISH EDITORIAL SOCIETY OF BONE AND JOINT SURGERY
Rhif yr elusen: 209299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/07/1953 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/09/2002 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07/11/2012 AS AMENDED ON 31 MAY 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11 JUL 2019 as amended on 09 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN AND THE IMPROVEMENT IN THE PRACTICE OF ORTHOPAEDICS AND ALLIED BRANCHES OF SURGERY TOGETHER WITH THE DIFFUSION OF SUCH KNOWLEDGE THROUGHOUT THE WORLD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.