ymddiriedolwyr TOYNBEE HALL
Rhif yr elusen: 211850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN ERIC BURNS | Cadeirydd | 23 March 2022 |
|
|||||||
Liam Jonathan Patrick Keogh | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||||
Adedamola Adedayo Olaleye | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||||
Claire Anne Collins | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||||
Yu-Shan Chiu | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||||
Thomas Nowacki | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|||||||
Alice Gac | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||||
Samuel Joseph Thomas | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||||
Ali Mohamed Hussein | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||||
Husna Mortuza | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.