Dogfen lywodraethu LEE'S REST HOUSES
Rhif yr elusen: 221523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 20/06/1916 AS AMENDED BY OR VARIED BY SCHEMES OF 30/03/1945, 21/07/1959, 20/08/1968, 24/10/1983. AS AMENDED ON 15 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
ACCOMODATION FOR POOR PERSONS WHO HAVE RESIDED OR CARRIED ON BUSINESS IN HULL FOR THE PRECEDING FIVE YEARS OR THE HUSBAND, WIFE OR DEPENDANTS OF ANY SUCH PERSON. PREFERENCE FOR THOSE WHO HAVE BEEN IN BETTER CIRCUMSTANCES, BUT WHO THROUGH MISFORTUNE OR SICKNESS HAVE BEEN REDUCED TO POVERTY OR COMPARATIVE POVERTY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY AND COUNTY OF KINGSTON UPON HULL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.