Hanes ariannol LEE'S REST HOUSES
Rhif yr elusen: 221523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £513.72k | £642.29k | £569.38k | £649.33k | £660.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £414.30k | £516.43k | £671.80k | £673.14k | £739.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.03k | £7.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £193 | £24.93k | £7.69k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £508.74k | £608.96k | £552.25k | £634.06k | £547.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.79k | £8.40k | £9.44k | £15.27k | £24.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £88.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £228.82k | £206.98k | £225.68k | £252.55k | £739.70k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £185.48k | £309.45k | £446.12k | £420.58k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £223.94k | £206.98k | £225.68k | £252.55k | £256.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.88k | £0 | £5.87k | £9.68k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.