Hanes ariannol LIVERPOOL SCHOOL OF TROPICAL MEDICINE
Rhif yr elusen: 222655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £242.67m | £228.07m | £210.34m | £196.65m | £154.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £254.92m | £216.09m | £205.55m | £203.31m | £146.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.36m | £2.09m | £1.81m | £1.54m | £983.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.97m | £21.44m | £20.78m | £16.19m | £14.82m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.12m | £453.00k | £450.00k | £421.00k | £234.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.09m | £847.00k | £523.00k | £814.00k | £1.07m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £238.99m | £225.69m | £208.04m | £194.86m | £152.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.47m | £1.08m | £1.33m | £561.00k | £1.21m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £421.00k | £234.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £254.32m | £215.59m | £204.97m | £202.70m | £146.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £242.00k | £267.00k | £430.00k | £376.00k | £428.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £180.00k | £163.00k | £205.00k | £204.00k | £358.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £160.00k | £159.00k | £159.00k | £171.00k | £100.00k | |
|
Gwariant - Arall | £354.00k | £235.00k | £148.00k | £239.00k | £374.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.