Hanes ariannol THE COMMUNITY OF THE RESURRECTION
Rhif yr elusen: 232670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.08m | £1.75m | £1.56m | £1.44m | £1.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.79m | £1.68m | £1.59m | £1.79m | £2.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £87.27k | £105.83k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £843.00k | £740.00k | £727.00k | £501.00k | £370.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £142.00k | £37.00k | £31.00k | £76.00k | £108.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £801.00k | £705.00k | £584.00k | £578.00k | £615.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £290.00k | £267.00k | £220.00k | £284.00k | £337.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £346.00k | £134.00k | £282.00k | £178.00k | £58.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.55m | £1.44m | £1.40m | £1.60m | £1.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £239.00k | £243.00k | £190.00k | £187.00k | £215.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.00k | £17.00k | £17.00k | £9.00k | £20.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £14.00k | £12.00k | £14.00k | £19.00k | £15.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £75.00k | £128.00k | £89.00k | £74.00k | £108.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.