ymddiriedolwyr FRIENDS OF LEWES VICTORIA HOSPITAL
Rhif yr elusen: 247336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Anne Walton | Cadeirydd | 24 April 2023 |
|
|
||||
Julie Kim Barnett | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Sallis | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Sarah Caroline Pearson | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Diana Jane Freestone | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|||||
Camilla Ferguson | Ymddiriedolwr | 28 January 2015 |
|
|
||||
Christopher Richard Kneale | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
||||
Dr Richard Anthony Ross | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
SIMON JAMES BUCHANAN BAILLIE-HAMILTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.