ymddiriedolwyr LANGTON MATRAVERS VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 260975
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James John Mercer | Cadeirydd | 11 March 2020 |
|
|||||
David Hitchcock | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Daryle Pearson | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Margaret Mary Sutton | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Steven James Hutchings | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|||||
Gail Anne Irene Mercer | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
COLLETTE DRAYSON | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
KEITH COOMBS | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
||||
MARGARET JANE IBBS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.