ymddiriedolwyr THE ALICE ELLEN COOPER-DEAN CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 273298
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (112 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard John King | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|||||
Richard Martin Wedgwood | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
LINDA JEAN BOWDITCH | Ymddiriedolwr | 21 May 2004 |
|
|
||||
JOHN ROBERT BARRETT BOWDITCH | Ymddiriedolwr | 15 October 2003 |
|
|||||
EMMA JANE BLACKBURN | Ymddiriedolwr | 03 February 2001 |
|
|
||||
DOUGLAS JAMES EDWARD NEVILLE-JONES | Ymddiriedolwr | 29 April 1991 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.