Dogfen lywodraethu THE ASSOCIATION OF GRACE BAPTIST CHURCHES (SOUTH EAST)
Rhif yr elusen: 276352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 10TH MARCH 1871 AND AS AMDD 10/3/1874, 14/10/1879, 11/10/1881, 10/3/1885, C1902, 7/10/1913, C1922, C1927, C1931, 13/3/1951, 14/10/1952, C1954, C1959, 9/10/62, 12/10/65, 17/3/1973, 1/10/77, 29/03/80, 05/10/85, 4/10/86 as amended on 25 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE UNITY AND PROSPERITY OF ASSOCIATED CHURCHES AND TO DEVISE AND EMPLOY MEANS FOR THE FURTHERANCE OF THE GOSPEL OF GOD IN LONDON, BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE, ESSEX, HAMPSHIRE, HERTFORDSHIRE, KENT, OXFORDSHIRE, SURREY, AND SUSSEX.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SEE OBJECTS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.