ymddiriedolwyr Deaf Choices UK Limited
Rhif yr elusen: 279523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Hardy | Cadeirydd | 03 October 2015 |
|
|
||||
Jacob Paul Twomey | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Victoria Henry-Macklin | Ymddiriedolwr | 04 February 2022 |
|
|
||||
Sarah Celine Elumba-Hill | Ymddiriedolwr | 27 October 2018 |
|
|
||||
Peter Gordon Bowman | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
KENNETH GEORGE ORPIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.