ymddiriedolwyr GREAT CHART AND SINGLETON PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 295122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEZIA NEWMAN | Cadeirydd | 07 October 2022 |
|
|
||||
KATERINA HURRY | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
JILL COLLINS | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
ALLISON OVENDEN | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
GEMMA RITCHIE | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
LUCIE PACE | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Emma Kolsteren | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
AMANDA OLIVER | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||
MICHELLE BEERENSSON | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|||||
Dr SIMRAT KAUR RAIT | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.