Hanes ariannol SHERBORNE SCHOOL FOR GIRLS
Rhif yr elusen: 307427
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.05m | £17.72m | £16.13m | £16.19m | £18.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.53m | £17.09m | £15.96m | £16.17m | £18.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £801.30k | £197.78k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £326.80k | £721.22k | £204.83k | £48.69k | £105.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.13m | £1.20m | £1.58m | £899.40k | £838.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.24m | £14.47m | £14.15m | £15.05m | £17.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £204.55k | £191.83k | £197.95k | £201.26k | £91.33k | |
|
Incwm - Arall | £1.15m | £1.13m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.35m | £17.02m | £14.20m | £14.44m | £17.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.18m | £70.41k | £54.61k | £28.61k | £27.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £21.40k | £16.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.94k | £8.59k | £11.18k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £1.71m | £1.71m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.