Hanes ariannol BREAST CANCER HAVEN
Rhif yr elusen: 1061726
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.79m | £3.95m | £2.79m | £3.80m | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.04m | £3.67m | £3.64m | £3.97m | £5.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £111.52k | £111.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.44m | £2.67m | £2.26m | £3.35m | £1.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £67.22k | £48.63k | £73.49k | £100.00k | £57.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £282.92k | £771.98k | £454.49k | £351.13k | £49.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.56k | £565 | £98 | £170 | £5 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £282.98k | £898.91k | £58.35k | £468.47k | £132.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.88m | £2.16m | £2.37m | £2.63m | £1.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.11m | £1.51m | £1.28m | £1.34m | £650.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £203.09k | £210.37k | £282.18k | £313.91k | £87.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £56.47k | £0 | £0 | £0 | £2.96m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.