Dogfen lywodraethu SIMON LANGTON SCHOOLS
Rhif yr elusen: 307941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (160 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 9 NOVEMBER 1956 AS AMENDED BY SCHEME DATED 26 FEBRUARY 1991, THE SIMON LANGTON SCHOOLS SCHEME (MODIFICATION) ORDER DATED 6 JANUARY 1994, AND SCHEME DATED 7 MARCH 2001, AND AS AMENDED 4 MARCH 2009 (74(D) RESOLUTION).
Gwrthrychau elusennol
A VOLUNTARY CONTROLLED SCHOOL TO PROVIDE SCHOLARSHIPS, FINANCIAL ASSISTANCE, CLOTHING, TOOLS, INSTRUMENTS OR BOOKS TO ENABLE BENEFICIARIES TO PREPARE FOR A PROFESSION OR TRADE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CANTERBURY.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.