Dogfen lywodraethu SHIPLAKE COURT LIMITED
Rhif yr elusen: 309651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 DECEMBER 1958 ALTERED BY RESOLUTIONS PASSED ON 14 JANUARY 1960, 24 SEPTEMBER 1963 AND 23 MARCH 1964 AND 13TH MARCH 1998
Gwrthrychau elusennol
A SCHOOL TO BE CONDUCTED ON THE MODEL OF THE BEST PUBLIC SCHOOLS IN ENGLAND FOR PROVIDING OF THE HIGHEST CLASS FOR BOYS AND YOUNG MEN SUBJECT TO THE FUNDAMENTAL CONDITION THAT RELIGIOUS INSTRUCTION SHALL BE GIVEN AT THE SCHOOL IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.