Hanes ariannol THE UNITED REFORMED CHURCH (YORKSHIRE PROVINCE) TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1068103
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £462.47k | £451.55k | £778.96k | £692.21k | £1.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £598.54k | £566.16k | £1.10m | £884.52k | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £117.16k | £49.24k | £32.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £356.66k | £382.26k | £1.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £305.15k | £249.96k | £260.84k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £10.76k | £22.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.05m | £836.07k | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £52.65k | £48.45k | £51.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £32.48k | £31.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £348.84k | £582.60k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £27.67k | £30.16k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £561 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.