ymddiriedolwyr BRITISH ORTHOPAEDIC ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1066994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (66 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor benjamin ollivere | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
vikas khanduja | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Professor Dominic Meek | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
stephen Eastaugh--Waring | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
andrea sott | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Paul Banaszkiewicz | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Caroline Hing | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Deepa Bose | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Professor Andrew Price | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Cheryl Baldwick | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Paul Francis Buckley | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Mark Andrew Michael Stephen Leigh | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Professor Amar Rangan | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Hiro Tanaka | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Ian McNab | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Andrew Manktelow | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Fergal Monsell | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Simon Hodkinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||
Deborah Eastwood | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Professor John Skinner | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.