ymddiriedolwyr ST. GEORGE'S HOUSE TRUST (WINDSOR CASTLE)
Rhif yr elusen: 1071186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher Cocksworth | Cadeirydd | 23 November 2023 |
|
|||||||||||||
Dr Adrian Weller | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|||||||||||||
Professor Alison Scott-Baumann | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||||||||||
Colleen Harris MVO, DL | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|||||||||||||
PROFESSOR HUGH MONTGOMERY | Ymddiriedolwr | 09 April 2022 |
|
|||||||||||||
CHRISTOPHER GRANT AITKEN | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|||||||||||||
Louis Elson | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||||||||||
Katie Ghose | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
||||||||||||
Rev MARK POWELL | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|||||||||||||
ROBERT BARCLAY WOODS CBE | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|||||||||||||
REV MARTIN GEORGE POLL | Ymddiriedolwr | 04 December 2012 |
|
|||||||||||||
THE REVEREND CANON DR HUESTON FINLAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.