Hanes ariannol ARDINGLY COLLEGE LIMITED
Rhif yr elusen: 1076456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.11m | £22.65m | £23.83m | £26.39m | £29.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.83m | £22.62m | £23.63m | £25.52m | £27.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.17m | £372.02k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £355.83k | £1.71m | £752.78k | £99.73k | £239.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.77m | £768.16k | £965.49k | £1.20m | £2.10m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.94m | £20.16m | £22.09m | £25.08m | £27.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38.06k | £17.92k | £12.78k | £13.15k | £24.34k | |
|
Incwm - Arall | £5.45k | £2.08k | £10.40k | £0 | £4.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.50k | £350.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.01m | £21.08m | £22.04m | £23.68m | £25.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.83m | £1.55m | £1.59m | £1.84m | £1.94m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.91k | £36.48k | £47.79k | £42.65k | £62.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.