Hanes ariannol HEALTHY LIVING PROJECTS LIMITED
Rhif yr elusen: 1087256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £447.46k | £488.61k | £510.28k | £412.66k | £468.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £439.33k | £456.72k | £464.87k | £485.86k | £500.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £88.55k | £112.20k | £101.09k | £122.84k | £132.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.00k | £70.00k | £134.05k | £94.59k | £93.99k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £101.33k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £404.62k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £67 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £4.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £455.75k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £9.12k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.16k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.