ymddiriedolwyr CLYBIAU PLANT CYMRU KIDS CLUBS
Rhif yr elusen: 1093260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Gocher | Cadeirydd | 17 October 2023 |
|
|
||||
Debbie Tingley | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|||||
Sian Morgan | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Areatha Comanescu | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Beryl Louise Blackmore | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|||||
Janet Owen | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Samantha Jane Maitland-Price | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Davies | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
||||
Delyth Angharad Jones | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.