Hanes ariannol GLOBAL LINK (LANCASTER)
Rhif yr elusen: 1107471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £268.18k | £267.00k | £251.28k | £364.02k | £475.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £263.40k | £258.40k | £186.54k | £250.41k | £357.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £52.29k | £37.50k | £84.90k | £107.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £96.20k | N/A | £36.40k | £18.99k | £21.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.