Hanes ariannol HARROW COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1115080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.79k | £672.09k | £473.74k | £550.88k | £471.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £454.70k | £614.14k | £454.39k | £468.40k | £591.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £504.61k | £212.00k | £60.00k | £179.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.80k | £11.44k | £9.85k | £10.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.28k | N/A | £33.48k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £668.29k | N/A | £513.05k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £87 | N/A | £6 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £3.80k | N/A | £4.33k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £20.26k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £614.14k | N/A | £468.40k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.25k | N/A | £1.50k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.