Hanes ariannol STAYING PUT
Rhif yr elusen: 1116162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.99m | £3.16m | £2.95m | £3.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £1.75m | £2.65m | £2.85m | £3.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £421.84k | N/A | N/A | N/A | £1.58m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.00k | £1.21m | £2.15m | £2.89m | £792.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.21m | £1.77m | £2.65m | £2.50m | £2.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.30k | £214.85k | £511.09k | £447.23k | £467.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26 | £80 | £20 | £0 | £773 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.17m | £1.75m | £2.64m | £2.85m | £3.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.61k | £0 | £10.45k | £2.41k | £7.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.26k | £14.93k | £18.40k | £10.37k | £13.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £163.76k | £378.28k | £584.80k | £370.07k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.