ymddiriedolwyr THE RESURGENCE TRUST
Rhif yr elusen: 1120414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY JAMES SAINSBURY | Cadeirydd | 22 October 2021 |
|
|||||||||||
Stephen Brenninkmeijer | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||||||||
JOSEPHINE YAA AMANKWAH | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||||||||
RICHARD BAKER | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||||||||
SANDY BROWN | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||||||||
Christabel Reed | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||||||||
Ruby Penelope Reed | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||||||||
HERBERT GIRARDET | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.