Hanes ariannol THE ANGUS LAWSON MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1117735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £494.90k | £673.29k | £599.90k | £610.41k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £435.42k | £706.76k | £541.92k | £624.25k | £611.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £657.27k | £599.90k | £610.31k | £1.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £15.70k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £320 | £0 | £103 | £2.56k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £704.04k | £541.28k | £623.52k | £607.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £2.72k | £638 | £728 | £3.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £45.80k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £481.75k | £550.18k | £537.32k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.