ymddiriedolwyr SHERMAN CYMRU
Rhif yr elusen: 1118364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Elizabeth Thomas | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Alexander Samuel Hicks | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Jane Tyler | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Iftakhar Khan | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Rhian Elizabeth Head | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
David James King MBE | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|||||
Gareth Owen | Ymddiriedolwr | 19 June 2021 |
|
|
||||
Huw Thomas | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Dr Marta Minier | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|||||
Llinos Daniel | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
|
||||
Helen Ramonde Vallis | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
Ceri John Davies | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Marc Geraint Simcox | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||
NICHOLAS HARRY CARLTON | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|||||
Owen Wyndham Thomas | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.