ymddiriedolwyr KIRKHAM GRAMMAR SCHOOL
Rhif yr elusen: 1123869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (61 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORRAINE WAREING | Cadeirydd | 01 February 2013 |
|
|||||
Suzanne Pendergest Mrs | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Shabana Raza | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Simon David Fulford-Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Michael Robert Arthur Bailey | Ymddiriedolwr | 28 November 2020 |
|
|
||||
Eric Jonathan Waite | Ymddiriedolwr | 28 November 2020 |
|
|
||||
Abigail Longley | Ymddiriedolwr | 28 November 2020 |
|
|
||||
Keith Berry | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
||||
Mark Raymond Peter Henry Delano Wheatley | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|
||||
Paul Robert Anthony Ribchester | Ymddiriedolwr | 17 March 2018 |
|
|
||||
Alan Raymond Berry | Ymddiriedolwr | 22 April 2017 |
|
|
||||
Sean Anthony Wilkinson | Ymddiriedolwr | 23 November 2013 |
|
|
||||
MR JULIAN E S KOLLARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.