Hanes ariannol ELLENOR
Rhif yr elusen: 1121561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.36m | £7.49m | £10.31m | £13.40m | £7.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.16m | £6.92m | £6.78m | £7.23m | £7.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.62m | £1.71m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £143.39k | £156.42k | £2.28m | £6.22m | £2.14m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.16m | £2.75m | £3.84m | £4.58m | £3.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.23m | £2.25m | £1.11m | £2.11m | £2.29m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.89m | £2.01m | £2.37m | £2.19m | £2.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £37.43k | £147.41k | £30.55k | £48.41k | £67.21k | |
|
Incwm - Arall | £45.14k | £324.61k | £2.97m | £4.47m | £41.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.47m | £846.16k | £2.17m | £3.03m | £1.75m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.90m | £4.83m | £5.06m | £5.41m | £5.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.26m | £2.08m | £1.72m | £1.80m | £1.68m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.79k | £61.31k | £64.64k | £80.51k | £84.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.82k | £2.81k | £9.59k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.82k | £2.81k | £0 | £15.79k | £20.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.