Hanes ariannol FOREST OF AVON TRUST
Rhif yr elusen: 1122314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.61k | £263.78k | £370.23k | £919.61k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £156.65k | £183.13k | £235.72k | £832.64k | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £51.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.60k | £33.90k | £228.73k | £806.55k | £876.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £108.65k | £60.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £808.28k | £965.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £2.68k | £6.41k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £826.59k | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £6.05k | £18.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £3.82k | £11.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £792.34k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.