Hanes ariannol DORSET COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1122113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £763.51k | £633.78k | £1.68m | £923.43k | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £554.70k | £683.64k | £1.75m | £1.03m | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.56k | £106.37k | £150.00k | £162.00k | £397.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £579.24k | £294.82k | £519.74k | £1.83m | £1.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £111.46k | £255.67k | £1.14m | £449.71k | £577.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £58.23k | £1.44m | £626.49k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £72.81k | £83.29k | £79.72k | £79.94k | £94.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £554.70k | £675.89k | £1.74m | £1.02m | £1.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £7.75k | £15.30k | £8.93k | £8.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.14k | £0 | £6.72k | £7.16k | £7.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £209.13k | £302.20k | £1.30m | £660.84k | £865.61k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £7.75k | £15.30k | £8.93k | £8.66k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.