Hanes ariannol THE BROOK STREET BAND TRUST
Rhif yr elusen: 1122890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.98k | £34.42k | £21.95k | £59.32k | £45.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.39k | £42.65k | £25.04k | £64.52k | £41.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | £500 | £5.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.20k | £455 | £5.67k | £1.50k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.