Hanes ariannol THE BENJAMIN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1124936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.16m | £6.43m | £6.57m | £7.38m | £7.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.77m | £6.17m | £6.27m | £7.35m | £8.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.19m | £2.78m | £3.45m | £3.32m | £3.15m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £170.89k | £89.66k | £279.68k | £179.24k | £129.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.00m | £1.01m | £874.84k | £1.49m | £1.59m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.91m | £5.04m | £5.21m | £5.63m | £6.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £83.13k | £293.04k | £211.14k | £80.63k | £55.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £87.18k | £13.49k | £0 | £8.07k | £16.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.85m | £5.27m | £5.46m | £6.19m | £6.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £124.00k | £899.83k | £815.05k | £1.16m | £1.35m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.55k | £8.48k | £8.75k | £16.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £799.27k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.