Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MELTON MOWBRAY
Rhif yr elusen: 1132480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (80 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £614.44k | £522.30k | £493.32k | £379.10k | £273.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £819.65k | £445.40k | £622.15k | £313.60k | £401.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £50.30k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £370.95k | £267.21k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £190.33k | £212.08k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £26.15k | £16.41k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.02k | £26.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £10.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £711.58k | £323.92k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £108.07k | £121.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.31k | £24.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £18.75k | £24.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.