ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MICHAEL AND ST PAUL, ALNWICK
Rhif yr elusen: 1131297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christian Strang Mitchell | Cadeirydd | 13 May 2023 |
|
|||||
Susan Trafford | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Richard Allsop | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Judy Jobson | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Susan Jane O'Neill | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Richard Conrad Dale | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|||||
Mrs Rosie Buxton | Ymddiriedolwr | 12 April 2015 |
|
|
||||
JEAN DARBY | Ymddiriedolwr | 06 October 2013 |
|
|
||||
John Cooke MBE | Ymddiriedolwr | 06 October 2013 |
|
|||||
PATRICIA TWEED | Ymddiriedolwr | 06 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.