ymddiriedolwyr ST OSWALD'S WEST END CENTRE
Rhif yr elusen: 1150070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Clay | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Rev Derek Jones | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Philippa Mary Mann | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Beverley Edwards | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
RICHARD JACK MORT | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|||||
JAQUELINE SUMMERSCALES | Ymddiriedolwr | 18 September 2012 |
|
|
||||
ALAN TROAKE | Ymddiriedolwr | 18 September 2012 |
|
|
||||
PAUL GRAHAM MANN | Ymddiriedolwr | 18 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.