ymddiriedolwyr KANGAROOS MID SUSSEX
Rhif yr elusen: 1150202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob White | Cadeirydd | 02 October 2018 |
|
|
||||
Alexander Stuart Harper | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Shouvick Ghosh | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Hazel Constantine | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Linsey Sim | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Jackie Colvin | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Thomas David Acott | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Jane Emma Lacey | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.