ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LUKE-IN-THE-CITY, LIVERPOOL
Rhif yr elusen: 1152031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warren Brian Hartley | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Rev Dr Anne Kazich | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Suzanne Rotheram | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Rev Laura Sophia Ferguson | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
James Stewart Fleming | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Sue Say | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Emma Watson | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Rosemary Margaret Green | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||
Sharon Ginley | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
KAREN LESLEY PARSONS | Ymddiriedolwr | 22 April 2013 |
|
|
||||
Dr CHRISTOPHER JAMES BARTLEY | Ymddiriedolwr | 22 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.