Hanes ariannol STEWARTS BURNBY HALL GARDENS AND MUSEUM TRUST CIO
Rhif yr elusen: 1155844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £555.12k | £504.08k | £261.64k | £534.88k | £591.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £518.78k | £486.83k | £352.18k | £418.79k | £525.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.72k | N/A | £63.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.77k | £155.62k | N/A | £55.66k | £84.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £30.16k | £4.75k | N/A | £22.40k | £95.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £247.75k | £282.60k | N/A | £376.98k | £363.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.29k | £25.94k | N/A | £18.56k | £35.15k | |
|
Incwm - Arall | £248.15k | £35.17k | N/A | £61.29k | £12.43k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £510.99k | £480.26k | N/A | £413.10k | £504.97k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.79k | £6.57k | N/A | £5.70k | £20.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £0 | £16.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £17.62k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £6.57k | N/A | £5.70k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.