Hanes ariannol CLARETS IN THE COMMUNITY LIMITED
Rhif yr elusen: 1155856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.71m | £3.97m | £2.58m | £3.34m | £3.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.11m | £3.42m | £2.52m | £3.24m | £3.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £64.74k | £269.90k | £477.17k | £569.55k | £653.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £103.42k | £87.13k | £330.47k | £106.62k | £114.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10m | £810.59k | £249.32k | £615.90k | £708.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £333.92k | £332.14k | £85.54k | £811.72k | £492.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.28m | £2.63m | £1.86m | £1.82m | £1.96m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £271 | £312 | £61 | £5 | £637 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £194.67k | £385.19k | £89.54k | £63.79k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.89m | £3.36m | £7.55k | £2.02m | £2.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £214.71k | £54.21k | £20.59k | £1.22m | £1.17m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.53k | £6.50k | £7.55k | £7.25k | £9.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £6.48k | £1.51k | £2.49m | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.