ymddiriedolwyr CLARETS IN THE COMMUNITY LIMITED
Rhif yr elusen: 1155856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Andrew Hunt | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||
Matthew Robert Williams | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||||
Dr Yasara Naheed | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|||||||
Afrasiab Anwar | Ymddiriedolwr | 04 July 2021 |
|
|||||||
Alan Pace | Ymddiriedolwr | 04 July 2021 |
|
|
||||||
David Leslie Rothwell | Ymddiriedolwr | 04 July 2021 |
|
|
||||||
Michael Lee Garlick | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||||
Shaykh Hashim Al-Kailani | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||||
David Michael Lawson | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||||
Richard Herbert John Sutton | Ymddiriedolwr | 31 July 2015 |
|
|
||||||
Barry Kilby | Ymddiriedolwr | 31 July 2015 |
|
|
||||||
Brian Thomas Nelson | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
||||||
PHILIP ALAN STUART WILSON | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.